Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Maskinassistent | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Oslo, Norge | 5.12.1941 | Stavanger, Norge | 8.10.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 2.5.1941 | Oslo, Norge | 27.6.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 2.5.1941 | Sauda, Norge | 31.7.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Omkom ved flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Omkom ved flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Fredrikstad, Norge | 19.12.1941 | Ukjent | 18.3.1942 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 4.7.1941 | Ukjent | 16.12.1941 | |
Norge | Ukjent | 4.7.1941 | Ukjent | 13.9.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 2.5.1941 | Ukjent | 8.12.1941 | |
Norge | 2. Styrmann / Telegrafist | Oslo, Norge | 2.5.1941 | Oslo, Norge | 4.12.1941 | |
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 27.8.1940 | Ukjent | 23.12.1941 | |
Norge | ukjent | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 17.9.1941 | |
Norge | Ukjent | 17.11.1939 | Ukjent | 17.4.1940 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 23.6.1938 | Ukjent | 5.10.1938 | |
Norge | Skien, Norge | 14.6.1937 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ommønstring | 7.2.1934 | Ukjent | 5.3.1935 | ||
Norge | Ukjent | 7.7.1933 | Ukjent | 7.2.1934 | ||
Norge | Oslo, Norge | 13.8.1929 | Oslo, Norge | 30.5.1930 |