Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato 🠗1 | Havn | Dato | |||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Kristiania / Oslo, Norge | 17.4.1923 | Antwerpen, Belgia | 22.6.1925 | |
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 13.9.1923 | Kristiania / Oslo, Norge | 23.1.1924 | ||
Norge | Ukjent | 1923 | Ukjent | 1924 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 24.1.1924 | Kristiania / Oslo, Norge | 31.5.1924 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 23.6.1924 | Oslo, Norge | 7.1.1926 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 3.11.1924 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Oslo, Norge | 9.1.1926 | Oslo, Norge | 9.10.1926 | ||
Norge | Oslo, Norge | 19.10.1926 | Oslo, Norge | 28.3.1928 | ||
Norge | Styrmann | Ukjent | 1927 | Ukjent | 1940 | |
Norge | Oslo, Norge | 30.3.1928 | Oslo, Norge | 10.5.1929 | ||
Norge | Oslo, Norge | 13.8.1929 | Oslo, Norge | 30.5.1930 | ||
Norge | Ukjent | 7.7.1933 | Ukjent | 7.2.1934 | ||
Norge | Ommønstring | 7.2.1934 | Ukjent | 5.3.1935 | ||
Norge | Skien, Norge | 14.6.1937 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 23.6.1938 | Ukjent | 5.10.1938 | |
Norge | Ukjent | 17.11.1939 | Ukjent | 17.4.1940 | ||
Norge | ukjent | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 17.9.1941 | |
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 27.8.1940 | Ukjent | 23.12.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 2.5.1941 | Ukjent | 8.12.1941 | |
Norge | Oslo, Norge | 2.5.1941 | Oslo, Norge | 27.6.1941 | ||
Norge | 2. Styrmann / Telegrafist | Oslo, Norge | 2.5.1941 | Oslo, Norge | 4.12.1941 | |
Norge | Oslo, Norge | 2.5.1941 | Sauda, Norge | 31.7.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 4.7.1941 | Ukjent | 16.12.1941 | |
Norge | Ukjent | 4.7.1941 | Ukjent | 13.9.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 5.12.1941 | Stavanger, Norge | 8.10.1942 |