| Norge | | Om bord pr. | 11.5.1942 | Om bord pr. | 26.5.1942 |
| Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 18.5.1945 |
| Norge | | Om bord pr. | 11.5.1942 | Om bord pr. | 26.6.1942 |
| Norge | | Om bord pr. | 11.5.1942 | Om bord pr. | 26.5.1942 |
| Norge | | Om bord pr. | 23.8.1942 | Om bord pr. | 21.9.1942 |
| Norge | | Om bord pr. | 23.8.1942 | Om bord pr. | 21.9.1942 |
| Norge | | Om bord pr. | 19.5.1942 | Om bord pr. | 25.6.1942 |
| Norge | Maskinist | Liverpool, Lancashire, UK | 7.9.1943 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | | Om bord pr. | 11.5.1942 | Om bord pr. | 25.6.1942 |
| Norge | | Ukjent | 23.12.1941 | Ukjent | 1942 |
| Norge | | Om bord pr. | 11.5.1942 | Om bord pr. | 25.6.1942 |
| Norge | | Om bord pr. | 11.5.1942 | Om bord pr. | 25.6.1942 |
| Norge | ukjent | Liverpool, Lancashire, UK | Ukjent | Ukjent | 20.9.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.10.1943 | Ukjent | 18.8.1944 |
| Norge | ukjent | Om bord pr. | 29.12.1942 | Ukjent | Ukjent |