| Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 18.7.1945 |
| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 2.6.1951 | Ukjent | 18.8.1951 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 28.7.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 29.6.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | | Ukjent | 21.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | 26.9.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | 21.8.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Signalmann | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | 15.5.1946 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Off. Asp. (Offisersaspirant, Marinen) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | 22.6.1946 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | 10.1.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 14.5.1945 | Ukjent | Ukjent |