| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 17.6.1940 | Ukjent | 6.9.1940 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 9.6.1940 | Ukjent | 10.12.1941 |
| Norge | Skipssjef | Harstad, Norge | 8.6.1940 | Reykjavik, Island | 25.10.1940 |
| Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 18.12.1945 |
| Norge | | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Skipssjef (norsk marine) | Ukjent | 7.6.1944 | Ukjent | 20.8.1944 |
| Norge | Skipssjef (norsk marine) | Ukjent | 7.8.1943 | Ukjent | 14.1.1944 |
| Norge | Skipssjef (norsk marine) | Ukjent | 28.6.1943 | Ukjent | 3.8.1943 |
| Norge | Skipssjef (norsk marine) | Ukjent | 20.7.1942 | Ukjent | 20.3.1943 |
| Norge | Skipssjef (norsk marine) | Ukjent | 26.3.1942 | Ukjent | 10.7.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 31.12.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Alliert havn | 31.12.1941 | Alliert havn | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 31.12.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 3.11.1941 | Ukjent | 8.12.1941 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 2.6.1941 | Ukjent | 2.6.1941 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 27.5.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 17.5.1941 | Ukjent | 3.11.1941 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.4.1941 | Ukjent | 13.8.1941 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.11.1940 | Ukjent | 23.8.1941 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 4.11.1940 | Ukjent | 27.3.1941 |
| Norge | U / Kvm. (M). II. kl. (Kvartermester maskin 2. klasse) | Ukjent | 2.11.1940 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.9.1940 | Ukjent | 31.12.1940 |