Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Lege | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 2.1.1944 | |
Norge | Regnskapsfører | Ukjent | 25.6.1942 | Ukjent | 22.2.1943 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 4.6.1943 | |
Norge | Smørstikker (marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 15.11.1942 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 24.11.1943 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.11.1942 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | U. l. m. m. (Utskrevet ledende menig maskinmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 31.12.1942 | ||
Norge | R. D. F. Operatør | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Oppasser | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 31.12.1942 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | R. D. F. Operatør | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U / Kvm | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 28.1.1943 | ||
Norge | Maskinist | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 31.12.1942 | ||
Norge | R. D. F. | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 13.1.1944 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 13.1.1944 | Ukjent | 7.2.1944 |