Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 | |
Norge | Asd. Off. | Ukjent | 23.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 4.12.1942 | Ukjent | 28.1.1943 | |
Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 9.3.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 21.2.1942 | Ukjent | 5.3.1942 | |
Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 18.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 18.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 18.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 7.5.1943 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 25.1.1944 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |