Sjømann | Nasjonalitet 🠗1 | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Rormann | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | R. D. F. Operatør | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.11.1943 | |
Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 4.2.1942 | Ukjent | 15.3.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 28.7.1941 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Lege | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 2.1.1944 | |
Norge | Regnskapsfører | Ukjent | 25.6.1942 | Ukjent | 22.2.1943 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 4.6.1943 | |
Norge | Smørstikker (marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 15.11.1942 |