Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 11.2.1943 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 22.6.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 14.2.1942 | Ukjent | 19.12.1942 | ||
Norge | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 28.3.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.1.1944 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 29.12.1942 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.6.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.2.1944 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.2.1944 | ||
Norge | Fenrikaspirant | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.3.1942 | |
Norge | Evaporator | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Evaporator | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 5.1.1944 | ||
Norge | Ukjent | 17.3.1943 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | 7.2.1944 | ||
Norge | Ukjent | 7.3.1942 | Ukjent | 26.3.1943 | ||
Norge | Ukjent | 14.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 24.11.1943 | ||
Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 | |
Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 |