| Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 25.1.1944 |
| Norge | Skipsoffiser (Marinen) | Ukjent | 27.7.1942 | Ukjent | 13.11.1943 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.1.1944 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 17.1.1944 |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 5.1.1944 |
| Norge | U / Ltn. (Utskrevet Løytnant) | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Maskinmester | Ukjent | 7.8.1943 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Skipsoffiser (Marinen) | Ukjent | 17.1.1943 | Ukjent | 14.12.1943 |
| Norge | | Ukjent | 15.2.1943 | Ukjent | 21.9.1943 |
| Norge | | Ukjent | 14.2.1942 | Ukjent | 19.12.1942 |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 21.9.1943 | Ukjent | 8.1.1944 |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 12.1.1944 | Ukjent | 17.1.1944 |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 29.11.1943 |
| Norge | Fenrikaspirant | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.3.1942 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 4.12.1942 | Ukjent | 28.1.1943 |
| Norge | Proviantskriver | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 15.1.1944 |
| Norge | Maskinmester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.8.1943 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 30.8.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.3.1942 | Ukjent | 3.4.1942 |