| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 30.8.1942 |
| Norge | Våbenverker | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 30.8.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 |
| Norge | Hullgast. (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 26.10.1942 |
| Norge | Lege | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.7.1943 |
| Norge | Sideretter (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.8.1943 |
| Norge | Fyrbøter 1. / I. klasse (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.2.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 |
| Norge | Off. Oppasser (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Hovmester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 15.5.1943 |
| Norge | U. Kv. M. (Utskrevet Kvartermester) | Ukjent | 11.2.1942 | Omkom ved ulykke | 4.8.1943 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 22.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 30.8.1942 |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.2.1944 |
| Norge | Regnskapsfører | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 25.6.1942 |