| Norge | Våbenverker | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 30.8.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 |
| Norge | Hullgast. (Marinen) | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Hullgast. (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 |
| Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 4.2.1942 | Ukjent | 15.3.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 23.4.1943 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.4.1943 | Ukjent | 3.1.1944 |
| Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 3.1.1944 |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 3.11.1942 | Ukjent | 23.1.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 26.10.1942 |
| Norge | Regnskapsfører | Ukjent | 25.6.1942 | Ukjent | 22.2.1943 |
| Norge | Lege | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.7.1943 |
| Norge | Sideretter (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 10.4.1942 | Ukjent | 23.4.1942 |
| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 4.6.1943 |
| Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.8.1943 |
| Norge | Smørstikker (marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 21.2.1942 | Ukjent | 5.3.1942 |
| Norge | Fyrbøter 1. / I. klasse (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 |
| Norge | Maskinist | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 9.11.1943 |
| Norge | | Ukjent | 7.3.1942 | Ukjent | 26.3.1943 |