Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 21.8.1942 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 29.12.1942 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 14.1.1944 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.6.1943 | ||
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 2.4.1943 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 24.11.1943 | ||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.3.1943 | |
Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 | |
Norge | U / Kvm (T) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 17.1.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 21.8.1942 | |
Norge | Kanonkommandør | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1943 | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 21.12.1943 | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 17.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 29.12.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 5.1.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | Kvartermester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 24.2.1942 | |
Norge | Ildleder (marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |