Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Kvartermester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 24.2.1942 | |
Norge | Kokksmat (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 31.10.1942 | ||
Norge | Kokk | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 21.12.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 12.1.1944 | Ukjent | 1.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.10.1943 | Ukjent | 29.11.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 1.12.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 22.4.1943 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.4.1943 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.12.1942 | Ukjent | 10.9.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 4.12.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 3.11.1942 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 10.1942 | Ukjent | 4.12.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 22.9.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 30.8.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 30.8.1942 | Ukjent | 14.10.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.5.1942 | Ukjent | 5.11.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 11.10.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 2.4.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.3.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 29.12.1942 |