Sjømann 🠗1 | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 28.1.1943 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 9.10.1943 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Ukjent | 6.11.1943 | Ukjent | 3.1.1944 | ||
Norge | Ukjent | 28.6.1943 | Ukjent | 9.10.1943 | ||
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 17.10.1942 | Ukjent | 7.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 28.7.1941 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 4.4.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Lege | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 2.1.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 13.1.1944 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | Oppasser | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 8.7.1943 | |
Norge | Kvartermester | Ukjent | 6.3.1942 | Ukjent | 11.1.1943 | |
Norge | Kvartermester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 24.2.1942 | |
Norge | Ildleder (marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Ukjent | 28.6.1943 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | Evaporator | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Rormann | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Matr. II. kl. (E) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 30.8.1942 |