Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 21.9.1943 | ||
Norge | Ukjent | 15.2.1943 | Ukjent | 21.9.1943 | ||
Norge | Ukjent | 15.9.1943 | Ukjent | 20.9.1943 | ||
Norge | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 14.9.1943 | ||
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.12.1942 | Ukjent | 10.9.1943 | |
Norge | Ukjent | 17.3.1943 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1943 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Lege | Ukjent | 31.7.1943 | Ukjent | 10.8.1943 | |
Norge | U. Kv. M. (Utskrevet Kvartermester) | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | 7.8.1943 | |
Norge | Maskinmester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.8.1943 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.8.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 13.5.1943 | Ukjent | 4.8.1943 | |
Norge | U. Kv. M. (Utskrevet Kvartermester) | Ukjent | 11.2.1942 | Omkom ved ulykke | 4.8.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 14.7.1943 | Ukjent | 3.8.1943 | |
Norge | Lege | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.7.1943 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 7.5.1943 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 22.9.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | Hullgast. (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | Oppasser | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 8.7.1943 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.6.1943 | ||
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 4.6.1943 | |
Norge | Ukjent | 22.2.1943 | Ukjent | 21.5.1943 |