Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Oppasser | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 8.7.1943 | |
Norge | Oppasser | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | 4.12.1942 | |
Norge | Opp. Kvm. mess | Ukjent | 10.4.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Oljefyrbøter | Ukjent | 14.2.1942 | Ukjent | 25.12.1943 | |
Norge | Off. Oppasser (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 4.6.1943 | |
Norge | Matr. II. kl. (E) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | Maskinmester | Ukjent | 7.8.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Maskinmester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.8.1943 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 28.6.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 28.6.1943 | Ukjent | 14.1.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 9.11.1943 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 21.2.1942 | Ukjent | 11.1.1943 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 16.12.1943 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.8.1943 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 15.5.1943 | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 15.1.1944 | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Lege | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 2.1.1944 | |
Norge | Lege | Ukjent | 31.7.1943 | Ukjent | 10.8.1943 | |
Norge | Lege | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.7.1943 | |
Norge | Kvm. (M). II. kl. (Kvartermester maskin 2. klasse) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | Kvartermester | Ukjent | 6.3.1942 | Ukjent | 11.1.1943 |