Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 22.4.1943 | Ukjent | 5.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.3.1943 | |
Norge | R. D. F. Operatør | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. l. d. m. (utskrevet ledende dekks- og maskinmann) | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 18.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Rormann | Ukjent | 28.6.1943 | Ukjent | 25.11.1943 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 4.9.1943 | Ukjent | 12.12.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 13.5.1943 | Ukjent | 4.8.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 30.8.1942 | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 18.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 24.11.1943 | ||
Norge | Ukjent | 17.3.1943 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 22.4.1943 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 2.4.1943 | |
Norge | Ukjent | 15.9.1943 | Ukjent | 20.9.1943 | ||
Norge | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 14.9.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.6.1943 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 14.1.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 19.10.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 15.12.1943 | Ukjent | 5.2.1944 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 29.12.1942 | ||
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 12.1.1944 | Ukjent | 1.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.10.1943 | Ukjent | 29.11.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.12.1942 | Ukjent | 10.9.1943 |