Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato 🠗1 | |||
Norge | Rormann | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.11.1943 | Ukjent | 5.1.1944 | |
Norge | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 5.1.1944 | ||
Norge | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 5.1.1944 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 22.4.1943 | Ukjent | 5.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 5.1.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 21.9.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.1.1944 | ||
Norge | Sersjant | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 28.6.1943 | Ukjent | 14.1.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 14.1.1944 | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 15.1.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 7.10.1943 | Ukjent | 15.1.1944 | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 12.1.1944 | Ukjent | 17.1.1944 | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 17.1.1944 | |
Norge | U / Kvm (T) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 17.1.1944 | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 17.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 22.4.1943 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 3.11.1942 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | 25.1.1944 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 25.1.1944 | |
Norge | Fyrbøter 1. / I. klasse (Marinen) | Ukjent | 13.1.1944 | Ukjent | 27.1.1944 | |
Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 |