Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 11.10.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 2.4.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.3.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 29.12.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 5.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 28.7.1941 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 21.12.1943 | |
Norge | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 31.10.1942 | ||
Norge | Kokksmat (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kvartermester | Ukjent | 6.3.1942 | Ukjent | 11.1.1943 | |
Norge | Kvartermester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 24.2.1942 | |
Norge | Kvm. (M). II. kl. (Kvartermester maskin 2. klasse) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | Lege | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 2.1.1944 | |
Norge | Lege | Ukjent | 31.7.1943 | Ukjent | 10.8.1943 | |
Norge | Lege | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.7.1943 | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 15.1.1944 | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 28.6.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 28.6.1943 | Ukjent | 14.1.1944 |