| Norge | | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 21.9.1943 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Oppasser | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 8.7.1943 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 23.4.1943 |
| Norge | Maskinist | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 9.11.1943 |
| Norge | | Ukjent | 17.3.1943 | Ukjent | 19.8.1943 |
| Norge | | Ukjent | 22.2.1943 | Ukjent | 21.5.1943 |
| Norge | | Ukjent | 15.2.1943 | Ukjent | 21.9.1943 |
| Norge | | Ukjent | 11.2.1943 | Ukjent | 19.8.1943 |
| Norge | Skipsoffiser (Marinen) | Ukjent | 17.1.1943 | Ukjent | 14.12.1943 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 15.12.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.12.1942 | Ukjent | 10.9.1943 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 4.12.1942 | Ukjent | 28.1.1943 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 4.12.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Sykepasser | Ukjent | 3.12.1942 | Ukjent | 28.1.1943 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | 25.1.1944 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | R. D. F. mannskap | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | U. l. d. m. (utskrevet ledende dekks- og maskinmann) | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | R. D. F. Operatør | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | 8.2.1944 |
| Norge | | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | 7.2.1944 |
| Norge | U. Kv. M. (Utskrevet Kvartermester) | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | 7.8.1943 |
| Norge | Oppasser | Ukjent | 15.11.1942 | Ukjent | 4.12.1942 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 3.11.1942 | Ukjent | 23.1.1944 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 10.1942 | Ukjent | 4.12.1942 |