Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato 🠗1 | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.2.1944 | ||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 15.11.1942 | |
Norge | Off. Oppasser (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Hovmester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 15.5.1943 | |
Norge | U. Kv. M. (Utskrevet Kvartermester) | Ukjent | 11.2.1942 | Omkom ved ulykke | 4.8.1943 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 22.5.1942 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 30.8.1942 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.2.1944 | ||
Norge | Regnskapsfører | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 25.6.1942 | |
Norge | Rormann | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | R. D. F. Operatør | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.11.1943 | |
Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 28.3.1943 | ||
Norge | Maskinist | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 16.12.1943 | |
Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 | |
Norge | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 31.10.1942 | ||
Norge | Ukjent | 14.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | ||
Norge | Ukjent | 14.2.1942 | Ukjent | 19.12.1942 | ||
Norge | Oljefyrbøter | Ukjent | 14.2.1942 | Ukjent | 25.12.1943 |