Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Fyrbøter 2. / II. klasse (marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1942 | |
Norge | Ukjent | 5.3.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | ||
Norge | Hovmester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Hullgast. (Marinen) | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Hullgast. (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | Ildleder (marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Ildleder (marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kadett 3. klasse | Ukjent | 14.6.1943 | Ukjent | 15.2.1944 | |
Norge | Kanonkommandør | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 12.1.1944 | Ukjent | 1.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.10.1943 | Ukjent | 29.11.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 1.12.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 22.4.1943 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.4.1943 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.12.1942 | Ukjent | 10.9.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 4.12.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 3.11.1942 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 10.1942 | Ukjent | 4.12.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 22.9.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 30.8.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 30.8.1942 | Ukjent | 14.10.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.5.1942 | Ukjent | 5.11.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent |