Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Sideretter (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Lege | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.7.1943 | |
Norge | Regnskapsfører | Ukjent | 25.6.1942 | Ukjent | 22.2.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 3.11.1942 | Ukjent | 23.1.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 26.10.1942 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.4.1943 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 4.2.1942 | Ukjent | 15.3.1942 | |
Norge | Hullgast. (Marinen) | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Hullgast. (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 30.8.1942 | |
Norge | Våbenverker | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 27.1.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 30.8.1942 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Matr. II. kl. (E) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | Rormann | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Evaporator | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | Ukjent | 28.6.1943 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ildleder (marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kvartermester | Ukjent | 6.3.1942 | Ukjent | 11.1.1943 |