Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato 🠗1 | |||
Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 4.12.1942 | Ukjent | 28.1.1943 | |
Norge | Sykepasser | Ukjent | 3.12.1942 | Ukjent | 28.1.1943 | |
Norge | Regnskapsfører | Ukjent | 25.6.1942 | Ukjent | 22.2.1943 | |
Norge | Ukjent | 7.3.1942 | Ukjent | 26.3.1943 | ||
Norge | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 28.3.1943 | ||
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.3.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 2.4.1943 | |
Norge | Ukjent | 10.4.1942 | Ukjent | 7.4.1943 | ||
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 30.8.1942 | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 5.3.1942 | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 23.4.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 14.2.1942 | Ukjent | 14.5.1943 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 15.5.1943 | |
Norge | Ukjent | 22.2.1943 | Ukjent | 21.5.1943 | ||
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 4.6.1943 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.6.1943 | ||
Norge | Oppasser | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 8.7.1943 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 7.5.1943 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 22.9.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | Hullgast. (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | Lege | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 31.7.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 14.7.1943 | Ukjent | 3.8.1943 |