Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Fenrikaspirant | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.3.1942 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 31.12.1942 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 28.1.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 31.12.1942 | ||
Norge | Ukjent | 15.9.1943 | Ukjent | 20.9.1943 | ||
Norge | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 14.9.1943 | ||
Norge | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 21.9.1943 | ||
Norge | Ukjent | 22.2.1943 | Ukjent | 21.5.1943 | ||
Norge | Ukjent | 15.2.1943 | Ukjent | 21.9.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1943 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 22.6.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 14.2.1942 | Ukjent | 19.12.1942 | ||
Norge | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 28.3.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.1.1944 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.1.1944 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 29.12.1942 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 6.6.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.2.1944 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.2.1944 | ||
Norge | Fyrbøter 1. / I. klasse (Marinen) | Ukjent | 13.1.1944 | Ukjent | 27.1.1944 | |
Norge | Fyrbøter 1. / I. klasse (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 |