Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 12.2.1942 | Ukjent | 31.10.1942 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 14.7.1943 | Ukjent | 3.8.1943 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 15.5.1943 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.5.1942 | Ukjent | 5.11.1942 | |
Norge | Hovmester | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Off. Oppasser (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 15.11.1942 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | A / L Kanonmannskap | Ukjent | 7.5.1943 | Ukjent | 20.7.1943 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.2.1944 | ||
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 7.10.1943 | Ukjent | 15.1.1944 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 19.8.1943 | ||
Norge | Ukjent | 5.3.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | ||
Norge | Ukjent | 7.3.1942 | Ukjent | 26.3.1943 | ||
Norge | Maskinist | Ukjent | 28.3.1943 | Ukjent | 9.11.1943 | |
Norge | Fyrbøter 1. / I. klasse (Marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 3.4.1942 | |
Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 21.2.1942 | Ukjent | 5.3.1942 | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Smørstikker (marinen) | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 7.8.1943 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | 4.6.1943 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 10.4.1942 | Ukjent | 23.4.1942 | |
Norge | Ukjent | 11.2.1942 | Ukjent | Ukjent |