Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | U / Ltn. (Utskrevet Løytnant) | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 14.12.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.12.1943 | Ukjent | 30.1.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.12.1943 | Ukjent | 29.1.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 30.11.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | R. D. F. | Ukjent | 18.11.1943 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.11.1943 | Ukjent | 5.1.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 6.11.1943 | Ukjent | 15.12.1943 | |
Norge | Ukjent | 6.11.1943 | Ukjent | 3.1.1944 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 23.10.1943 | Ukjent | 3.1.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 9.10.1943 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 7.10.1943 | Ukjent | 29.11.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 7.10.1943 | Ukjent | 15.1.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 7.10.1943 | Ukjent | 9.10.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 21.9.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 21.9.1943 | Ukjent | 7.2.1944 | |
Norge | Ukjent | 15.9.1943 | Ukjent | 20.9.1943 | ||
Norge | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 5.1.1944 | ||
Norge | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 5.1.1944 | ||
Norge | Lege | Ukjent | 6.9.1943 | Ukjent | 2.1.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 4.9.1943 | Ukjent | 12.12.1943 | |
Norge | Maskinmester | Ukjent | 7.8.1943 | Ukjent | 8.2.1944 | |
Norge | Lege | Ukjent | 31.7.1943 | Ukjent | 10.8.1943 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 30.7.1943 | Ukjent | 24.11.1943 |