Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 2.1942 | Ukjent | 4.1942 | |
Norge | Ukjent | 25.10.1941 | Ukjent | 22.12.1941 | ||
Norge | Lemper | Ukjent | 17.7.1941 | Ukjent | 4.8.1941 | |
Norge | Ukjent | 30.5.1941 | Ukjent | 7.6.1941 | ||
Norge | Kaptein | Ukjent | 25.5.1941 | Ukjent | 26.5.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 11.11.1940 | Ukjent | 6.2.1941 | |
Norge | Ukjent | 9.11.1940 | Ukjent | 31.5.1941 | ||
Norge | Om bord pr. | 9.4.1940 | Ukjent | 17.4.1940 | ||
Norge | Ukjent | 14.9.1939 | Ukjent | 1.4.1940 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 17.3.1939 | Ukjent | 9.9.1939 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 21.3.1938 | Ukjent | 5.4.1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.3.1938 | Ukjent | 6.9.1939 | |
Norge | Telegrafist / Sekretær | Ukjent | 2.12.1937 | Ukjent | 19.1.1938 | |
Norge | Ukjent | 1934 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 22.4.1929 | Ukjent | 22.1.1930 | |
Norge | Ukjent | 26.8.1927 | Ukjent | 20.2.1928 |