Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato 🠗1 | Havn | Dato | |||
India | Calcutta, India | 15.11.1944 | Ukjent | Ukjent | ||
Kina | Tjener | Calcutta, India | 22.12.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Kina | Tjener | Calcutta, India | 22.12.1944 | Calcutta, India | 7.4.1945 | |
Storbritannia | Madras, India | 30.1.1945 | Avmønstret før | 1.3.1946 | ||
Kina | Reparatør | Calcutta, India | 14.2.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Kina | Tjener | Calcutta, India | 14.2.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Storbritannia | Calcutta, India | 23.4.1945 | Avmønstret før | 1.3.1946 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Bombay, India | 7.5.1945 | Shanghai, Kina | 13.5.1946 | |
Norge | Bombay, India | 7.5.1945 | Hong Kong | 5.4.1946 | ||
Norge | Calcutta, India | 11.5.1945 | Shanghai, Kina | 13.5.1946 | ||
Kina | Kokk | Calcutta, India | 15.5.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Kina | Tjener | Calcutta, India | 15.5.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Kina | Kokk | Calcutta, India | 15.5.1945 | Calcutta, India | 30.12.1945 | |
Kina | Kokk | Calcutta, India | 30.12.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Haugesund, Norge | 23.3.1946 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Ukjent | 1.11.1949 | Ukjent | 31.10.1950 | ||
Norge | Ukjent | 28.8.1966 | Ukjent | Ukjent | ||
India | Kullemper | Calcutta, India | Ukjent | Avmønstret før | 1.12.1944 | |
India | Sjømann | Ukjent | Ukjent | Durban, Sør-Afrika | 2.1.1944 | |
India | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 2.1.1944 | |
Canada | Ukjent | Ukjent | Prior | 1.8.1945 | ||
India | Bhandary | Ukjent | Ukjent | Avmønstret før | 1.8.1944 |