Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Storbritannia | Skytter | Glasgow, UK | 3.5.1943 | Aden, Yemen | Ukjent | |
Norge | Matros / Skytter | Alliert havn | 25.8.1942 | Alliert havn | 28.12.1942 | |
Sverige | Alliert havn | 13.9.1941 | Alliert havn | Ukjent | ||
Sverige | Alliert havn | 21.4.1941 | Alliert havn | 12.9.1941 | ||
Norge | Alliert havn | 8.2.1941 | Alliert havn | 3.3.1941 | ||
Norge | Alliert havn | 8.2.1941 | Alliert havn | 3.3.1941 | ||
Norge | Smører / Fyrbøter til donkeymann | Alliert havn | 15.11.1940 | Alliert havn | 18.7.1941 | |
Norge | Norge | 18.9.1939 | Alliert havn | 2.8.1940 | ||
Storbritannia | Gibraltar | 4.8.1944 | Avmønstret før | 31.5.1945 | ||
Spania | Gibraltar | 1.8.1944 | Avmønstret før | 31.5.1945 | ||
Canada | Halifax, NS, Canada | 7.7.1941 | Avmønstret før | 12.10.1941 | ||
Spania | Vaktmann | Gibraltar | 11.5.1944 | Barletta, Bari, Italia | 23.3.1945 | |
Norge | ukjent | Glasgow, UK | 5.6.1942 | Curacao, Netherlands Antilles | 22.7.1942 | |
Storbritannia | Day worker | Gibraltar | 28.5.1945 | Gibraltar | 25.8.1945 | |
Storbritannia | ukjent | Gibraltar | 28.5.1945 | Gibraltar | 30.6.1945 | |
Storbritannia | Sjømann | Gibraltar | 28.5.1945 | Gibraltar | 28.7.1945 | |
Norge | Gibraltar | 8.5.1945 | Gibraltar | 16.7.1945 | ||
Storbritannia | Gibraltar | 11.5.1944 | Gibraltar | 24.7.1945 | ||
Norge | Gibraltar | 12.2.1944 | Gibraltar | 9.10.1945 | ||
Norge | Gibraltar | 6.9.1943 | Gibraltar | 13.10.1943 | ||
Norge | New York, NY, USA | 24.5.1943 | Gibraltar | 2.10.1943 | ||
Norge | New York, NY, USA | 27.3.1943 | Gibraltar | 31.7.1943 | ||
Norge | Glasgow, UK | 9.6.1942 | Gibraltar | 1943 | ||
Norge | New York, NY, USA | 16.1.1943 | Glasgow, UK | 30.3.1943 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 1942 | Glasgow, UK | 6.6.1942 |