Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Smører / Fyrbøter | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Smører / Fyrbøter | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Smører / Fyrbøter | Ukjent | 13.10.1939 | Ukjent | 5.7.1940 | |
Norge | Smører / Fyrbøter | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Smører / Fyrbøter | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Smører / Fyrbøter | Tønsberg, Norge | 13.9.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Storekeeper | Ukjent | 18.10.1939 | Ukjent | 20.4.1940 | |
Norge | Storekeeper | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | London, UK | 27.7.1940 | Glasgow, UK | 21.12.1940 | ||
Norge | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Om bord pr. | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Ukjent | 10.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Styrmann | Ukjent | 4.1940 | Ukjent | 1.6.1940 | |
Norge | Styrmann | Om bord pr. | 12.12.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Styrmann | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Styrmann | London, UK | 15.9.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Sykepasser | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | Tankformann, hvalkokeri | Ukjent | 6.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Tønsberg, Norge | 13.10.1939 | Curacao, Netherlands Antilles | 1940 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 12.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Ukjent | 13.10.1939 | Ukjent | 10.3.1940 | ||
Norge | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 |