Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Kokk | Om bord pr. | 23.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Lemmer - Hvalfangst | Norge | 13.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Lemmer - Hvalfangst | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 3.1940 | |
Norge | Lemmer - Hvalfangst | Om bord pr. | 13.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Lemper | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Ukjent | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Ukjent | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Om bord pr. | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Lettmatros til Matros | Tønsberg, Norge | 8.10.1936 | Tønsberg, Norge | 4.4.1937 | |
Norge | Maskinassistent | Glasgow, UK | 11.2.1941 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 1940 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Maskinassistent | London, UK | 13.6.1940 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Maskinmann | Norge | 6.1940 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Maskinmester | Tønsberg, Norge | 15.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Ukjent | 13.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Glasgow, UK | 12.2.1941 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Glasgow, UK | 11.1.1941 | Glasgow, UK | 19.3.1941 | ||
Norge | Ukjent | 1940 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Ommønstring | 1.6.1940 | Torpedert | 7.3.1941 |