Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | 5. Maskinist | Ukjent | 12.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | 2. Smed Hvalfangst | Ukjent | 12.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Byssegutt / Dekksgutt | Tønsberg, Norge | 10.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Tankformann, hvalkokeri | Ukjent | 6.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Separatør. Hvalfangst | Tønsberg, Norge | 13.9.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Smører / Fyrbøter | Tønsberg, Norge | 13.9.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Pumpemann | Ukjent | 12.9.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Bergen, Norge | 11.9.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | 2. Telegrafist / Sekretær | Norge | 1.5.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Ukjent | 27.8.1938 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | 2. Flenser - Hvalfangst | Ukjent | 13.10.1939 | Ommønstring | 30.5.1940 | |
Norge | 1. Flenser - Hvalfangst. | Ukjent | 1940 | Om bord pr. | 7.3.1941 | |
Norge | Styrmann | Om bord pr. | 12.12.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Arbeider - Hvalfangst | Ukjent | 24.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Kokk | Om bord pr. | 23.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Ukjent | 17.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Om bord pr. | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Oppasser | Ukjent | 14.10.1939 | Om bord pr. | 23.4.1940 | |
Norge | Ukjent | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Ukjent | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Ukjent | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Ukjent | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Arbeider - Hvalfangst | Om bord pr. | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Smører / Fyrbøter | Om bord pr. | 14.10.1939 | Om bord pr. | 20.5.1940 |