Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Greenock, UK | 20.1.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kjemiker | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Arbeider - Hvalfangst | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | Sykepasser | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | Messegutt / Dekksgutt | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | Smører / Fyrbøter | Ukjent | 1939 | Ukjent | 1940 | |
Norge | Styrmann | Om bord pr. | 12.12.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Ukjent | 11.12.1939 | Ukjent | 1940 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Arbeider - Hvalfangst | Ukjent | 24.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Kokk | Om bord pr. | 23.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | |
Norge | Overført i sjøen | 20.10.1939 | Milford Haven, Wales, UK | 30.6.1940 | ||
Norge | Storekeeper | Ukjent | 18.10.1939 | Ukjent | 20.4.1940 | |
Norge | Ukjent | 17.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | Maskinmester | Tønsberg, Norge | 15.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | 4. Styrmann | Ukjent | 15.10.1939 | Ukjent | 25.7.1940 | |
Norge | Om bord pr. | 14.10.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 | ||
Norge | 1. Koker - Hvalfangst | Ukjent | 14.10.1939 | Ukjent | 30.5.1940 |