Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | 1. Båtsmann | Montevideo, Uruguay | 13.10.1939 | Alliert havn | 4.7.1940 | |
Norge | Alliert havn | 10.10.1939 | Alliert havn | 10.3.1941 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 13.10.1939 | Curacao, Netherlands Antilles | 1940 | ||
Norge | 2. Lemmer / Cutter hvalfangst | Ukjent | 14.10.1939 | Døde om bord | 11.2.1940 | |
Norge | Glasgow, UK | 24.2.1941 | Glasgow, UK | 7.3.1941 | ||
Norge | Glasgow, UK | 11.1.1941 | Glasgow, UK | 19.3.1941 | ||
Norge | Pumpemann | Glasgow, UK | 2.1.1941 | Glasgow, UK | 10.4.1941 | |
Norge | London, UK | 27.7.1940 | Glasgow, UK | 21.12.1940 | ||
Norge | Arbeider - Hvalfangst | Tønsberg, Norge | 13.10.1939 | Glasgow, UK | 10.3.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Gourock, UK | 10.3.1941 | |
Norge | Baker | Tønsberg, Norge | 13.9.1939 | Greenock, UK | 21.8.1940 | |
Norge | ukjent | Cape Town, Sør-Afrika | 7.4.1940 | London, UK | 2.6.1940 | |
Norge | Cape Town, Sør-Afrika | 6.4.1940 | London, UK | 30.5.1940 | ||
Norge | Arbeider - Hvalfangst | Bergen, Norge | 14.10.1939 | London, UK | 30.5.1940 | |
Norge | Bergen, Norge | 14.10.1939 | London, UK | 29.5.1940 | ||
Norge | Arbeider - Hvalfangst | Tønsberg, Norge | 13.10.1939 | London, UK | 1.7.1940 | |
Norge | Messegutt / Dekksgutt | Bergen, Norge | 13.10.1939 | London, UK | 7.1940 | |
Norge | Overført i sjøen | 20.10.1939 | Milford Haven, Wales, UK | 30.6.1940 | ||
Norge | Bergen, Norge | 14.10.1939 | Milford Haven, Wales, UK | 29.5.1940 | ||
Norge | Arbeider - Hvalfangst | Om bord pr. | 13.10.1939 | Milford Haven, Wales, UK | 1940 | |
Sverige | Arbeider - Hvalfangst | Ukjent | 13.10.1939 | Milford Haven, Wales, UK | 30.5.1940 | |
Norge | Messegutt / Dekksgutt | Tønsberg, Norge | 12.10.1939 | Milford Haven, Wales, UK | 4.7.1940 | |
Norge | Bergen, Norge | 1.10.1939 | Milford Haven, Wales, UK | 1.7.1940 | ||
Norge | 1. Flenser - Hvalfangst. | Ukjent | 1940 | Om bord pr. | 7.3.1941 | |
Norge | Styrmann | Om bord pr. | 12.12.1939 | Om bord pr. | 30.5.1940 |