Sjømann | Nasjonalitet 🠗1 | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Arbeidsleder | Manila, Filippinene | 18.3.1974 | Oslo, Norge | 5.4.1975 | |
Norge | Ukjent | 7.12.1967 | Ukjent | 9.12.1968 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 11.4.1967 | Ukjent | 20.4.1967 | |
Norge | Ukjent | 4.1.1963 | Ukjent | 14.5.1963 | ||
Norge | Ukjent | 25.4.1956 | Ukjent | 7.11.1956 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Oslo, Norge | 25.4.1956 | Oslo, Norge | 16.11.1957 | |
Norge | Ukjent | 10.7.1953 | Ukjent | 28.6.1955 | ||
Norge | Kotka, Finland | 12.11.1963 | Ukjent | 12.11.1963 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 5.5.1961 | Rotterdam, Holland | 5.6.1961 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 15.6.1960 | Oslo, Norge | 7.7.1960 |