Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | Ukjent | 14.9.1940 | Ukjent | 27.1.1941 | ||
Norge | Ukjent | 13.9.1940 | Ukjent | 27.1.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 7.9.1940 | Ukjent | 16.11.1940 | |
Norge | Kokk / Stuert | Ukjent | 14.8.1940 | Ukjent | 30.6.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 27.7.1940 | Ukjent | 12.10.1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 18.7.1940 | Ukjent | 10.10.1940 | |
Norge | Ukjent | 18.7.1940 | Ukjent | 4.12.1940 | ||
Norge | Ukjent | 15.7.1940 | Ukjent | 6.10.1940 | ||
Maskingutt til Fyrbøter | Ukjent | 12.6.1940 | Ukjent | 13.9.1940 | ||
Canada | Ukjent | 10.6.1940 | Ukjent | 12.7.1940 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 5.1940 | Ukjent | 7.1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.5.1940 | Ukjent | 30.5.1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.4.1940 | Ukjent | 30.6.1940 | |
Norge | 1. Styrmann / Telegrafist | Ukjent | 2.4.1940 | Ukjent | 13.7.1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 15.10.1939 | Ukjent | 27.1.1941 | |
Norge | Ukjent | 12.11.1938 | Ukjent | 21.9.1939 | ||
Norge | Ukjent | 31.3.1938 | Ukjent | 6.5.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 30.3.1938 | Ukjent | 16.9.1940 |