Sjømann | Nasjonalitet 🠗1 | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Kokk | Oslo, Norge | 17.6.1931 | Oslo, Norge | 1.7.1931 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Oslo, Norge | 15.8.1928 | Oslo, Norge | 29.8.1928 | |
Norge | Oslo, Norge | 28.3.1928 | Oslo, Norge | 6.6.1928 | ||
Norge | Kokk | Oslo, Norge | 22.7.1927 | Oslo, Norge | 13.4.1928 | |
Norge | Oslo, Norge | 17.8.1926 | Oslo, Norge | 17.4.1928 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 16.5.1924 | Kristiania / Oslo, Norge | 19.6.1924 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 30.3.1922 | Kristiania / Oslo, Norge | 3.10.1922 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 16.5.1924 | Fredrikstad, Norge | 17.6.1924 |