Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | U / Kvm | Ukjent | 22.4.1945 | Omkom ved torpedering | 7.5.1945 | |
Norge | Skipsoffiser (Marinen) | Ukjent | 24.3.1945 | Omkom ved torpedering | 7.5.1945 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 22.3.1945 | Omkom ved torpedering | 7.5.1945 | |
Norge | Løytnant | Alliert havn | Ukjent | Omkom ved torpedering | 7.5.1945 | |
Norge | Kvm.(A, kvartermester II kl.) | Ukjent | 22.3.1945 | Omkom ved torpedering | 7.5.1945 | |
Norge | Kvm. (M). II. kl. (Kvartermester maskin 2. klasse) | Ukjent | 22.3.1945 | Omkom ved torpedering | 7.5.1945 | |
Norge | Dekksmann | Alliert havn | Ukjent | Omkom ved torpedering | 7.5.1945 | |
Norge | Dekksmann | Ukjent | 23.3.1945 | Omkom ved torpedering | 7.5.1945 | |
Norge | Artillerimatros | Ukjent | 22.3.1945 | Ukjent | Ukjent |