Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | Cardiff, Wales, UK | 8.5.1942 | New York, NY, USA | 10.2.1943 | ||
Nederland | Kokk | Liverpool, Lancashire, UK | 30.12.1941 | New York, NY, USA | 2.8.1944 | |
Norge | New York, NY, USA | 21.11.1941 | New York, NY, USA | 17.10.1946 | ||
Norge | 1. Styrmann / Telegrafist | New York, NY, USA | 19.11.1941 | New York, NY, USA | 21.6.1943 | |
Norge | New York, NY, USA | 10.11.1941 | New York, NY, USA | 11.10.1943 | ||
Norge | Ukjent | 1.11.1941 | New York, NY, USA | 22.11.1941 | ||
Norge | San Pedro, CA, USA | 12.9.1941 | New York, NY, USA | 22.10.1941 | ||
Norge | New York, NY, USA | 14.2.1941 | New York, NY, USA | 29.11.1941 | ||
Norge | New York, NY, USA | 13.2.1941 | New York, NY, USA | 17.10.1941 | ||
Norge | New York, NY, USA | 11.2.1941 | New York, NY, USA | 30.10.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 11.2.1941 | New York, NY, USA | 17.10.1941 | |
Norge | New York, NY, USA | 11.2.1941 | New York, NY, USA | 17.10.1941 | ||
Norge | New York, NY, USA | 11.2.1941 | New York, NY, USA | 22.10.1941 | ||
Norge | New York, NY, USA | 11.2.1941 | New York, NY, USA | 31.10.1941 | ||
Norge | New York, NY, USA | 21.1.1941 | New York, NY, USA | 31.1.1941 | ||
Sverige | Ukjent | 21.1.1941 | New York, NY, USA | 18.10.1941 | ||
Norge | Alliert havn | 2.1.1941 | New York, NY, USA | 20.1.1941 | ||
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 1940 | New York, NY, USA | 31.10.1940 | |
Norge | Ukjent | 26.12.1940 | New York, NY, USA | 23.10.1941 | ||
Norge | Boston, MA, USA | 8.11.1940 | New York, NY, USA | 20.1.1941 | ||
Norge | ukjent | New York, NY, USA | 1.11.1940 | New York, NY, USA | 31.10.1941 | |
Norge | Rio de Janeiro, Brazil | 5.10.1940 | New York, NY, USA | 19.1.1941 | ||
Norge | Rio de Janeiro, Brazil | 20.9.1940 | New York, NY, USA | 21.10.1941 | ||
Norge | ukjent | Rio de Janeiro, Brazil | 30.8.1940 | New York, NY, USA | 30.10.1941 | |
Norge | Rio de Janeiro, Brazil | 28.8.1940 | New York, NY, USA | 23.10.1941 |