Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1950 | Ukjent | 5.1.1951 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 17.5.1949 | Ukjent | 11.10.1949 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 7.5.1948 | Ukjent | 27.10.1948 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 25.2.1948 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Sydney, NSW, Australia | 11.1.1952 | Singapore | 12.4.1952 | ||
Norge | Ukjent | 9.7.1951 | Ukjent | 20.11.1951 | ||
Norge | Saigon, Vietnam | 22.10.1951 | Singapore | 12.4.1952 | ||
Norge | Ukjent | 3.3.1951 | Ukjent | 13.6.1951 | ||
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 2.2.1948 | Ukjent | 19.5.1951 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 10.7.1949 | Ukjent | 30.10.1950 |