Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | Matros / Skytter | Manchester, UK | 31.5.1943 | Trondheim, Norge | 18.12.1943 | |
Norge | Halifax, NS, Canada | 21.11.1941 | Trondheim, Norge | 20.8.1945 | ||
Norge | London, UK | 11.3.1941 | Trondheim, Norge | 28.8.1945 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Tønsberg, Norge | 8.10.1930 | Tønsberg, Norge | Ukjent | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 21.8.1941 | |
Storbritannia | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Storbritannia | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 21.8.1941 | |
Norge | Ukjent | 11.8.1962 | Ukjent | 6.2.1963 | ||
Norge | Reparatør | Ukjent | 11.4.1962 | Ukjent | 9.6.1962 | |
Norge | Ukjent | 18.5.1960 | Ukjent | 12.10.1960 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 31.1.1956 | Ukjent | 25.6.1956 | |
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 25.10.1950 | Ukjent | 6.1.1951 | |
Norge | Kaptein | Ukjent | 1.10.1949 | Ukjent | 6.1.1951 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 3.3.1948 | Ukjent | 20.4.1948 | |
Norge | Ukjent | 29.9.1947 | Ukjent | 3.3.1948 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 10.4.1947 | Ukjent | 23.7.1947 | |
Norge | Ukjent | 23.1.1947 | Ukjent | 31.7.1947 | ||
Norge | Ukjent | 19.8.1946 | Ukjent | 17.4.1947 | ||
Norge | London, UK | 7.6.1946 | Ukjent | 25.11.1946 | ||
Norge | New York, NY, USA | 18.4.1946 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 17.4.1946 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 15.4.1946 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | New York, NY, USA | 12.4.1946 | Ukjent | Ukjent |