Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato 🠗1 | Havn | Dato | |||
Norge | Sjømann | Ukjent | 20.2.1913 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Styrmann | Risør, Norge | 1.5.1926 | Risør, Norge | Ukjent | |
Norge | Maskinist | Risør, Norge | 5.11.1927 | Arendal, Norge | 16.11.1927 | |
Norge | Risør, Norge | 18.5.1928 | Risør, Norge | 25.9.1943 | ||
Norge | Lyngør, Norge | 15.1.1934 | Risør, Norge | 15.6.1935 | ||
Norge | Styrmann | Risør, Norge | 20.4.1940 | Risør, Norge | 15.11.1942 | |
Norge | 1.Styrmann til Skipsfører | Risør, Norge | Ukjent | Risør, Norge | Ukjent |