Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato 🠗1 | |||
Norge | Kobe, Japan | 29.8.1962 | Kobe, Japan | 20.11.1962 | ||
Norge | Japan | 9.4.1963 | Hong Kong | 21.11.1963 | ||
Norge | Osaka, Japan | 25.7.1962 | Hong Kong | 5.2.1964 | ||
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 23.5.1964 | Ukjent | 10.1.1966 | |
Norge | Ukjent | 10.1.1966 | Ukjent | 5.5.1966 | ||
Norge | Overstyrmann | Bergen, Norge | 9.1968 | Ukjent | 3.1970 | |
Norge | Ukjent | 1.9.1970 | Ukjent | 26.10.1970 |