Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn 🠗1 | Dato | Havn | Dato | |||
Storbritannia | Ukjent | 15.1.1942 | Suez, Egypt | 18.5.1942 | ||
Storbritannia | Ukjent | 14.1.1942 | Ukjent | 1942 | ||
Canada | Ukjent | 16.12.1941 | Avmønstret før | 25.2.1942 | ||
Danmark | Smører / Fyrbøter | Ukjent | 12.12.1941 | Cardiff, Wales, UK | 14.1.1942 | |
Nederland | Fyrbøter / Matros | Ukjent | 12.12.1941 | Cardiff, Wales, UK | 14.1.1942 | |
Storbritannia | Ukjent | 21.9.1941 | Suez, Egypt | 18.5.1942 | ||
Norge | Ukjent | 12.9.1941 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Norge | Ukjent | 12.9.1941 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Norge | Ukjent | 10.9.1941 | Omkom ved torpedering | 27.7.1942 | ||
Storbritannia | Ukjent | 10.9.1941 | Torpedert | 27.7.1942 | ||
Norge | Ukjent | 9.9.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | 1. Styrmann / Telegrafist | Ukjent | 8.9.1941 | Ukjent | 25.11.1941 | |
Nederland | Ukjent | 12.8.1941 | London, UK | 8.9.1941 | ||
Norge | Ukjent | 1.7.1941 | Ukjent | 18.7.1941 | ||
Norge | Ukjent | 1.7.1941 | Ukjent | 10.9.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 28.6.1941 | Ukjent | 10.9.1941 | |
Norge | Ukjent | 27.6.1941 | Ukjent | 10.9.1941 | ||
Canada | Ukjent | 27.6.1941 | Ukjent | 24.7.1941 | ||
Canada | Salonggutt | Ukjent | 5.6.1941 | Ukjent | 17.7.1941 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 23.5.1941 | London, UK | 10.9.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 23.4.1941 | Ukjent | 13.1.1942 | |
Norge | Ukjent | 19.3.1941 | Ukjent | 30.6.1941 | ||
Storbritannia | Ukjent | 19.3.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Storbritannia | Skytter | Ukjent | 16.3.1941 | Avmønstret før | 9.1941 | |
Storbritannia | Skytter | Ukjent | 16.3.1941 | Ukjent | Ukjent |