Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Hull, Yorkshire, UK | 25.8.1940 | Newcastle, UK | 30.6.1941 | ||
Norge | Hull, Yorkshire, UK | 17.8.1940 | Newcastle, UK | 21.6.1941 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | New York, NY, USA | 9.3.1940 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | New York, NY, USA | 9.3.1940 | |
Norge | Glasgow, UK | 16.9.1941 | New York, NY, USA | 15.11.1941 | ||
Norge | London, UK | 12.9.1941 | New York, NY, USA | 3.12.1941 | ||
Norge | Gravesend, Kent, UK | 8.9.1941 | New York, NY, USA | 27.10.1941 | ||
Norge | Marseille, Frankrike | 27.1.1940 | New York, NY, USA | 9.3.1940 | ||
Norge | San Pedro, CA, USA | 30.9.1939 | New York, NY, USA | 6.12.1941 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Panama RP | 25.4.1938 | New York, NY, USA | 13.11.1941 | |
Norge | Bergen, Norge | 17.2.1939 | Marseille, Frankrike | 22.1.1940 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | London, UK | 10.9.1941 | ||
Nederland | Ukjent | 12.8.1941 | London, UK | 8.9.1941 | ||
Norge | Newcastle, UK | 1.7.1941 | London, UK | 10.9.1941 | ||
Norge | Kokk | Ukjent | 23.5.1941 | London, UK | 10.9.1941 | |
Norge | Hull, Yorkshire, UK | 3.9.1940 | London, UK | 8.9.1941 | ||
Norge | Hull, Yorkshire, UK | 23.8.1940 | London, UK | 10.9.1941 | ||
Norge | Matros / Skytter | Hull, Yorkshire, UK | 21.8.1940 | London, UK | 14.9.1941 | |
Norge | Matros / Skytter | Hull, Yorkshire, UK | 21.8.1940 | London, UK | 14.9.1941 | |
Norge | San Francisco, CA, USA | 19.8.1939 | London, UK | 15.6.1940 | ||
Norge | Bergen, Norge | 14.2.1939 | London, UK | 16.6.1940 | ||
Norge | Bergen, Norge | 11.12.1938 | London, UK | 14.6.1940 | ||
Norge | Ukjent | 1.9.1938 | London, UK | 15.6.1940 | ||
Norge | ukjent | Hull, Yorkshire, UK | 27.1.1941 | Hull, Yorkshire, UK | 10.3.1941 | |
Norge | London, UK | 19.6.1940 | Hull, Yorkshire, UK | 16.8.1940 |