Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | 1. Styrmann / Telegrafist | Ukjent | 8.9.1941 | Ukjent | 25.11.1941 | |
Nederland | Ukjent | 12.8.1941 | London, UK | 8.9.1941 | ||
Norge | Ukjent | 1.7.1941 | Ukjent | 18.7.1941 | ||
Norge | Ukjent | 1.7.1941 | Ukjent | 10.9.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 28.6.1941 | Ukjent | 10.9.1941 | |
Norge | Ukjent | 27.6.1941 | Ukjent | 10.9.1941 | ||
Canada | Ukjent | 27.6.1941 | Ukjent | 24.7.1941 | ||
Canada | Salonggutt | Ukjent | 5.6.1941 | Ukjent | 17.7.1941 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 23.5.1941 | London, UK | 10.9.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 23.4.1941 | Ukjent | 13.1.1942 | |
Norge | Ukjent | 19.3.1941 | Ukjent | 30.6.1941 | ||
Storbritannia | Ukjent | 19.3.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Storbritannia | Skytter | Ukjent | 16.3.1941 | Avmønstret før | 9.1941 | |
Storbritannia | Skytter | Ukjent | 16.3.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 15.3.1941 | Ukjent | 20.3.1941 | |
Sverige | Ukjent | 15.3.1941 | Ukjent | 8.9.1941 | ||
Storbritannia | Ukjent | 14.3.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Sverige | ukjent | Ukjent | 1.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Ukjent | 18.11.1940 | Ukjent | 27.1.1941 | ||
Sverige | Ukjent | 9.1940 | Ukjent | 1.1941 | ||
Norge | Ukjent | 5.9.1940 | Ukjent | 11.11.1940 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 23.8.1940 | Ukjent | 11.11.1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 19.8.1940 | Ukjent | 11.11.1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 18.6.1940 | Ukjent | 16.8.1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 18.6.1940 | Ukjent | 7.1.1941 |