Sjømann | Nasjonalitet 🠗1 | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 21.11.1976 | Ukjent | 25.5.1977 | ||
Norge | Ommønstring | 17.6.1966 | Ukjent | 24.10.1966 | ||
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 21.4.1965 | Ommønstring | 17.6.1966 | |
Norge | Ukjent | 14.5.1962 | Ukjent | 5.8.1962 | ||
Norge | Ukjent | 14.3.1962 | Ukjent | 14.5.1962 | ||
Norge | Ukjent | 4.11.1955 | Ukjent | 16.3.1956 |