Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato 🠗1 | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 7.12.1947 | Ukjent | 22.6.1948 | |
Norge | Oslo, Norge | 8.12.1947 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 9.12.1947 | Ukjent | 20.3.1948 | ||
Norge | Ukjent | 16.6.1948 | Ukjent | 4.1.1949 | ||
Norge | Ukjent | 11.2.1949 | Ommønstring | 25.2.1949 | ||
Norge | Ommønstring | 25.2.1949 | Ukjent | 25.1.1951 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 17.1.1951 | Ukjent | 4.5.1951 | |
Norge | Ukjent | 25.1.1951 | Ukjent | 11.7.1951 | ||
Norge | Ukjent | 16.1.1952 | Ukjent | 15.4.1952 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 8.4.1952 | San Pedro, CA, USA | 24.12.1953 | |
Norge | Ukjent | 20.7.1954 | Ukjent | 16.8.1954 | ||
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 4.5.1956 | Ukjent | 22.10.1956 |